|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
letztes Update: 01.05.2020
|
|
|
|
Besucher seit 19.07.2006:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
die-fanaten.de ist die Website des SV Wacker Burghausen Fanclubs
|
|
|
|
|
SV WACKER BURGHAUSEN Fanclub DIE FANATEN e.V.
Vorstand
1.Vorstand: Josef Schlögl
Schriftführerin: Chrissi Mitterbauer
Kassiererin: Angelika Foh
2.Vorstand: Josef Wimmer
Beisitzer: Imke Grandt, Wilhelm Krautenbacher, Gerhard Rosenheimer, Manfred Roßmadl
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Fanaten Vorstand ab 01.07.2019 von links nach rechts: Angelika Foh (Kassiererin), Manfred Roßmadl (Beisitzer), Josef Wimmer (2. Vorstand), Gerhard Rosenheimer (Beisitzer), Sepp Schlögl (1. Vorstand), Imke Grandt Beisitzer, Willi Krautenbacher (Beisitzer). Auf dem Bild fehlt Schriftführerin Chrissi Mitterbauer
|
|
|
|
|
|
|
Der Fanaten Vorstand ab 01.07.2017 von links nach rechts: Imke Grandt, Angelika Foh, Josef Schlögl, Christian Eisbrenner, Josef Wimmer, Manfred Roßmadl, Chrissi Mitterbauer. Es fehlt Willi Krautenbacher.
|
|
|
|
|
|
|
Die Vorstandschaft der Fanaten ab 01.07.2015 bis 30.06.2017 v.l.: Angelika Foh, Chrissi Mitterbauer, Gerald Damoser, Josef Wimmer
|
|
|
|
|
|
|
Der komplette Vorstand ab 01.07.2015 bis 30.06.2017 mit Beisitern v.l.: Manfred Roßmadl, Josef Schlögl, Angelika Foh, Chrissi Mitterbauer, Gerald Damoser, Josef Wimmer, Christian Eisbrenner, Imke Grandt
|
|
|
|
Die Vorstandschaft der Fanaten ab 01.07.2014 v.l.: Rudolf, Gerald, Angelika, Peter
|
|
|
|
Die Vorstandschaft der Fanaten ab 29.05.2009 v.l.: Rudolf, Sigrid, Gabi, Gerald
|
|
|
|
Die Vorstandschaft der Fanaten ab 24.05.2007, im Amt bestätigt am 06.06.2008 v.l.: Stefan, Gabi, Gerald, Sigrid, Josef
|
|
|
|
Die Vorstandschaft der Fanaten bis zum 24.05.2007 v.l.: Sigrid, Josef, Stefan, Gabi
|
|